资料图
据《保定日报》消息,8月26日,保定市十六届人大一次会议闭幕,闫继红当选保定市人民政府市长。
当选市长后,闫继红在会上讲话。她说,把新机遇新蓝图变现,让新保定新梦想成真,是新一届市政府的时代担当。她代表新一届市政府班子郑重承诺:
官方履历显示,闫继红出生于1970年9月,1992年6月入党,1994年8月参加工作,省委党校在职研究生学历,天津大学工程硕士学位。
她曾长期在沧州市工作,曾任:共青团沧州市委副书记,新华区委常委、组织部部长,运河区委常委、常务副区长、区长,沧州市委常委、宣传部部长等职,2015年调任河北广电信息网络集团股份有限公司董事长、党委书记,2018年12月任保定市委副书记,为正厅级。
今年4月,闫继红任保定市副市长、代理市长。
原任保定市长为郭建英,1962年8月生,河北深泽人,先后任职石家庄、沧州,2013年调任邯郸市委常委、组织部部长,2015年任保定市委常委、常务副市长,2016年10月任保定代市长,后任市长至今年4月卸任,他现任河北省人民防空办公室党组书记、主任。
保定是首都“南大门”,以“保卫大都,安定天下”而得名。辖3市、5区、12县,另设2个开发区,总面积1.9万平方公里,2020年11月常住人口924.26万(不含雄安三县、定州市)。市区(莲池区、竞秀区、高新区、满城区、清苑区、徐水区)面积2564.57平方公里。
闫继红简历
闫继红,女,汉族,1970年9月生,河北献县人,1992年6月入党,1994年8月参加工作,省委党校研究生学历,工程硕士学位。
1990.09 河北大学化学系分析化学专业学习
1994.08 共青团泊头市委科员
1998.09 共青团泊头市委副书记
1999.04 共青团沧州市委工农青年部副部长
2000.01 共青团沧州市委工农青年部部长
2002.02 共青团沧州市委副书记、党组成员
2003.04 沧州市新华区委常委、组织部部长(2001.09—2004.07在省委党校在职研究生班经济管理专业学习)
2006.06 沧州市运河区委常委、常务副区长(2004.03—2006.09在天津大学管理学院工业工程专业学习,获工程硕士学位)
2008.05 沧州市运河区委副书记、区长
2011.08 沧州市委宣传部部长
2011.09 沧州市委常委、宣传部部长
2015.07 河北广电信息网络集团股份有限公司董事长、党委书记
2018.12 保定市委副书记(正厅级),市委党校校长
2019.03 市委副书记(正厅级),市委党校校长、市计划生育协会会长
2021.03 市委副书记,市政府市长候选人,市委党校校长、市计划生育协会会长
2021.04 市委副书记,市政府副市长、代理市长、党组书记
2021年8月当选保定市长。
九届省委候补委员,省十二届政协委员