资料图
4月9日,据重庆市纪委监委消息:重庆市民族宗教委党组书记李中武涉嫌严重违纪违法,目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。
李中武曾于2017年6月至2019年12月任荣昌区长。
李中武
官方履历显示,李中武1967年7月出生,重庆綦江人,农学学士,在职研究生学历。他曾长期任职重庆巴南区,2007年任巴南区委常委、统战部长,2012年转任副区长。
2013年7月,李中武调任万州区委常委、常务副区长,2016年12月任万州区委副书记。2017年4月,他任荣昌区代区长,6月当选区长。2019年12月任重庆市民宗委党组书记至此番被查。
在3月17日,重庆市民族宗教委召开党史学习教育动员大会,李中武主持会议并作动员讲话。
李中武简历
李中武,男,汉族,1967年7月出生,重庆綦江人,农学学士,在职研究生学历,1993年4月加入中国共产党,1993年7月参加工作。
1993.07—1995.01四川省巴县鱼洞镇农办农技员、办事员
1995.01—1996.03四川省重庆市巴南区鱼洞镇政府办事员(其间:1995.03—1996.02借调重庆市委组织部干审处工作)
1996.03—1997.06共青团四川省重庆市巴南区委副书记
1997.06—2000.12共青团重庆市巴南区委工作,曾任副书记、书记,党组书记、书记(其间:2000.03—2000.09挂职任共青团广东省广州市委城乡部副部长)
2000.12—2001.07重庆市巴南区鹿角镇党委书记
(1998.09—2001.07中央党校经济管理专业研究生学习)
2001.07—2003.04重庆市巴南区南泉镇党委书记
2003.04—2007.02重庆市巴南区发展计划委工作,曾任党组书记、副主任,主任、党组副书记
2007.02—2012.01重庆市巴南区委常委、统战部长
2012.01—2012.02重庆市巴南区委常委
2012.02—2013.07重庆市巴南区委常委、副区长
2013.07—2016.12重庆市万州区委常委、常务副区长
2016.12—2017.04重庆市万州区委副书记(2017.01任区委党校校长)
2017.04—2017.06重庆市荣昌区委副书记、副区长、代理区长
2017.06—2019.12重庆市荣昌区委副书记、区长
2019.12至今重庆市民族宗教委党组书记
2021年4月被查
重庆市第五次党代会代表。