山东2市委书记同日调整:菏泽市市长陈平任枣庄市委书记;潍坊市市长田庆盈任潍坊市委书记。
1月9日,据《大众日报》消息,日前,山东省委决定:陈平同志任中共枣庄市委委员、常委、书记;因年龄原因,李峰同志不再担任中共枣庄市委书记、常委、委员职务。
田庆盈同志任中共潍坊市委书记;惠新安同志不再担任中共潍坊市委书记、常委、委员职务,另有任用。
此番调任枣庄市委书记的陈平,生于1967年8月,先后在潍坊、泰安、聊城、菏泽等地工作。
陈平(资料图)
陈平1989年毕业于山东师范大学生物系,毕业后在家乡寿光工作,后任潍城区委常委、组织部部长,潍坊市委组织部副部长等职,2007年任寒亭区区长,2008年任寒亭区委书记。
2011年,陈平调任泰安市委常委、组织部部长,任职2年后再度跨市调整,于2013年调任聊城市委副书记。2018年,陈平调任菏泽市市长,至此番调整。
此次因年龄原因卸任枣庄市委书记的李峰,生于1961年1月,早期曾在临沂工作,历任临沂市委常委、秘书长,临沂市委副书记等职,2015年调任枣庄市市长,2018年任枣庄市委书记,至此番卸任。
“政事儿”注意到,枣庄市委书记、市长均于近期调整。
2020年9月,原任枣庄市市长石爱作任山东省发改委副主任、省新旧动能办常务副主任,原任威海市委副书记张宏伟调任枣庄市委副书记、代市长。
此番履新潍坊市委书记的田庆盈,生于1967年9月,曾长期在济南工作,历任济南化工产业园区管委会主任、槐荫区区长、历下区区长等职,2013年出任历下区委书记。
2015年,田庆盈调任莱芜市委副书记,次年兼任市委统战部部长,2017年调任青岛市委常委、政法委书记。
2018年,田庆盈调任潍坊市市长,至此番调整。
此次另有任用的惠新安,生于1963年6月,1984年从山东纺织工学院毕业后长期在青岛工作,历任青岛市委组织部常务副部长、青岛市市北区委书记等职,2015年任青岛市委常委、宣传部部长。
2016年,惠新安调任山东省委组织部副部长,后明确为常务副部长,2018年调任潍坊市委书记,至此番调整。
陈平简历
陈平,男,1967年8月生,汉族,山东寿光人。1989年7月参加工作,1988年12月加入中国共产党。
1985.09—1989.07山东师范大学生物系生物专业学习;
1989.07—1990.08寿光县物资公司秘书;
1990.08—1995.01寿光团县委干事;
1995.01—1998.01寿光团县委副书记;
1998.01—2000.09寿光市卧铺乡党委副书记、乡长;(其间:1993.03—1997.07在潍坊市委党校中青年干部培训班学习;1999.09—2002.06在省委党校在职干部研究生班经济管理专业学习)
2000.09—2001.02寿光市杨庄乡党委书记;
2001.02—2002.12寿光市羊口镇党委书记;(其间:2002.09—2002.12在山东省委党校乡镇党委书记进修班学习)
2002.12—2005.01潍坊市潍城区委常委、组织部部长;
2005.01—2006.12潍坊市委组织部副部长;
2006.12—2007.01潍坊市寒亭区委副书记;
2007.01—2008.02潍坊市寒亭区委副书记、区长;
2008.02—2011.05潍坊市寒亭区委书记;(2006.11—2008.12在南开大学商学院EMBA专业学习,获高级管理人员工商管理硕士学位)
2011.05—2013.12泰安市委常委、组织部部长;
2013.12—2018.03聊城市委副书记;
2018.03—2018.04菏泽市委副书记;
2018.04—2018.06菏泽市委副书记,市政府党组书记、副市长、代市长;
2018.06—菏泽市委副书记,市政府市长、党组书记
2021年1月任枣庄市委书记
田庆盈简历
田庆盈,男,汉族,1967年9月出生,山东济南人,1988年7月参加工作,1993年8月加入中国共产党,省委党校研究生学历。1986.08—1988.07山东农业大学园艺系农副产品加工专业学习
1988.07—1989.11济南市历城区乡镇企业局企管科科员
1989.11—1992.07济南市历城区乡镇企业局企管科副科长
1992.07—1997.06济南市历城区乡镇企业局办公室主任(其间:1994.08—1996.12中央党校函授学院本科班经济管理专业学习)
1997.06—1998.12济南市历城区乡镇企业局副局长(其间:1998.03—1998.12挂职任历城区大桥镇党委副书记)
1998.12—1999.01济南市历城区大桥镇党委副书记
1999.01—2000.10济南市历城区大桥镇党委副书记、镇长
2000.10—2001.12济南市天桥区药山街道党工委书记、工业小区管委会主任
2001.12—2003.01济南市天桥区药山街道党工委书记、工业园管委会主任(其间:2002.03—2002.07在济南市委党校第十三期中青班学习)
2003.01—2003.08济南市天桥区副区长
2003.08—2005.05济南市天桥区副区长、天桥工业园管委会主任
2005.05—2005.09济南市天桥区副区长、天桥工业园管委会主任、区房管局党委书记
2005.09—2006.10济南市天桥区副区长、天桥工业园管委会主任
2006.10—2006.12济南市天桥区副区长、济南化工产业园区管委会主任(正区级)
2006.12—2007.01济南化工产业园区管委会主任(正区级)
2007.01—2009.05济南化工产业园区管委会主任(正区级)、党工委副书记
2009.05—2010.01济南市槐荫区委副书记、副区长、代区长
2010.01—2011.12济南市槐荫区委副书记、区长(2007.09—2010.06山东省委党校在职干部研究生班经济管理专业学习)
2011.12—2012.01济南市历下区委副书记、副区长、代区长
2012.01—2013.06济南市历下区委副书记、区长
2013.06—2014.01济南市历下区委书记
2014.01—2015.06济南市历下区委书记、区人大常委会主任
2015.06—2016.11莱芜市委副书记
2016.11—2017.02莱芜市委副书记、统战部部长
2017.02—2017.04青岛市委常委
2017.04—2018.07青岛市委常委、政法委书记
2018.07—2018.09潍坊市委副书记,副市长、代市长,市政府党组书记
2018.09—潍坊市委副书记,市长、市政府党组书记
2021年1月任潍坊市委书记